中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組、福建省紀(jì)委監(jiān)委消息:原中國(guó)建筑科學(xué)研究院副院長(zhǎng)黃強(qiáng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查;經(jīng)國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)指定,福建省監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其立案監(jiān)察調(diào)查。
黃強(qiáng)簡(jiǎn)歷
黃強(qiáng),男,漢族,1955年11月出生,福建福安人,1974年7月參加工作,1979年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨,大學(xué)學(xué)歷。
1982年2月至1982年10月,任中國(guó)建筑一局二公司工長(zhǎng)、助工;
1982年10月至1992年3月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院地基所室主任、工程師;
1992年3月至1995年5月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院地基所副所長(zhǎng);
1995年5月至1996年3月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院科技處副處長(zhǎng);
1996年3月至1998年12月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院科技處處長(zhǎng);
1998年12月至1999年4月,任中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師;
1999年4月至2001年7月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院院長(zhǎng)助理兼中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、研究員;
2001年7月至2002年10月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院院長(zhǎng)助理、博士生導(dǎo)師兼中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司法人代表、總經(jīng)理、研究員;
2002年10月至2016年3月,任中國(guó)建筑科學(xué)研究院副院長(zhǎng);
2016年3月退休。
?。ㄖ醒爰o(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組、福建省紀(jì)委監(jiān)委)