中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)云南省紀(jì)委監(jiān)委消息:云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)唐學(xué)范涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
唐學(xué)范簡(jiǎn)歷
唐學(xué)范,男,漢族,1961年12月出生,云南永勝人,碩士研究生學(xué)歷,1979年12月參加工作,1983年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
2002年1月至2004年4月,先后任民航云南省管理局黨委辦公室主任,黨委常委、副局長(zhǎng);
2004年4月至2007年2月,任云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司黨委常委、副總經(jīng)理;
2007年2月至2012年12月,任云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、副總裁,2011年10月兼任昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理;
2012年12月至2019年8月,先后任云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總裁,黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);
2019年8月至2020年3月,任云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);
2020年3月至今,任云南機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、董事長(zhǎng),云南航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、董事長(zhǎng)。
(云南省紀(jì)委監(jiān)委)