中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中華全國總工會機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組和北京市監(jiān)委消息:中華全國總工會中國財(cái)貿(mào)輕紡煙草工會全國委員會分黨組成員、一級巡視員芮宗金涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中華全國總工會機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和北京市監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
芮宗金簡歷
芮宗金,男,漢族,1964年7月出生,安徽蕪湖人,研究生學(xué)歷,1987年7月參加工作,1986年6月加入中國共產(chǎn)黨。
1987年7月至1991年11月,任中華全國總工會機(jī)關(guān)黨委干部;
1991年11月至2006年12月,歷任中國職工之家總經(jīng)理辦公室秘書、總經(jīng)理辦公室副主任、總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理辦公室主任兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;
2006年12月至2009年11月,任中國職工國際旅行社總社總經(jīng)理、黨委書記;
2009年11月至2010年12月,任中國職工之家總經(jīng)理兼中國職工國際旅行社總社總經(jīng)理、黨委書記;
2010年12月至2011年9月,任中國職工之家總經(jīng)理、黨委副書記兼中國職工國際旅行社總社總經(jīng)理、黨委書記;
2011年9月至2012年8月,任中國職工之家總經(jīng)理、黨委副書記兼中國職工國際旅行社總社總經(jīng)理、黨委書記兼全國總工會國際交流中心主任;
2012年8月至2015年8月,任中國職工之家總經(jīng)理、黨委副書記兼中國職工國際旅行社總社總經(jīng)理、黨委書記;
2015年8月至2018年6月,任中國工人出版社社長、黨委書記;
2018年6月至2019年6月,任中華全國總工會中國財(cái)貿(mào)輕紡煙草工會全國委員會巡視員、分黨組成員;
2019年6月,任中華全國總工會中國財(cái)貿(mào)輕紡煙草工會全國委員會分黨組成員、一級巡視員?! ?/p>
?。ㄖ醒爰o(jì)委國家監(jiān)委駐中華全國總工會機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 北京市監(jiān)委)