中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息:鄂爾多斯市政協(xié)原黨組成員、副主席劉文山涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
劉文山簡歷
劉文山,男,漢族,1954年10月出生,鄂爾多斯市東勝區(qū)人,研究生學(xué)歷,1973年12月加入中國共產(chǎn)黨,1971年7月參加工作。
1971年7月至1972年11月,伊克昭盟東勝縣罕臺(tái)廟學(xué)校教師;
1972年11至1976年5月,陸軍30師89團(tuán)1營服役;
1976年5月至1980年12月,伊克昭盟東勝縣民政局、人事局工作;
1980年12月至1981年12月,伊克昭盟東勝縣人民政府辦公室秘書;
1981年12月至1983年12月,伊克昭盟東勝縣人事局副局長;
1983年12月至1989年4月,伊克昭盟東勝市布日都梁鄉(xiāng)黨委書記;
1989年4月至1991年9月,伊克昭盟東勝市經(jīng)貿(mào)委主任;
1991年9月至1995年8月,伊克昭盟東勝市委常委、辦公室主任;
1995年8月至2000年4月,伊克昭盟東勝市副市長;
2000年4月至2001年4月,伊克昭盟伊金霍洛旗旗委副書記、旗長;
2001年4月至2003年8月,鄂爾多斯市伊金霍洛旗旗委副書記、旗長;
2003年8月至2006年9月,鄂爾多斯市伊金霍洛旗旗委書記,期間2004年11月兼任成吉思汗陵旅游區(qū)黨工委書記、成吉思汗陵管理局黨支部書記;
2006年9月至2013年4月,鄂爾多斯市政協(xié)黨組成員、副主席;
2013年4月,退休。
?。▋?nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)