中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)沈陽市紀委監(jiān)委消息:沈陽輝山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(沈陽蒲河新城管委會)副主任方萬斌涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查?! ?/p>
方萬斌簡歷
方萬斌,男,漢族,1975年10月出生,大學本科學歷,1997年4月加入中國共產(chǎn)黨,1997年8月參加工作。
1997年8月至2000年6月 任阜新市細河區(qū)人事局干事、土地局干事、區(qū)政府辦秘書、韓家店鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長;
2000年6月至2004年6月 任阜新市政府調(diào)研室干事、副主任(科長);
2004年6月至2006年7月 任阜新市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局副局長;
2006年7月至2007年3月 任沈陽市新城子區(qū)第二招商中心招商五局局長、區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局副局長;
2007年3月至2008年3月 任沈陽市新城子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨組成員、管委會副主任;
2008年3月至2008年7月 任沈陽市新城子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨組成員、管委會副主任兼新城子鄉(xiāng)黨委副書記;
2008年7月至2008年11月 任沈陽市新城子現(xiàn)代副城開發(fā)區(qū)管委會副主任兼新城子鄉(xiāng)黨委副書記;
2008年11月至2008年12月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會副主任兼新城子鄉(xiāng)黨委副書記;
2008年12月至2011年1月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(沈陽光電信息產(chǎn)業(yè)園)管委會副主任;
2011年1月至2012年3月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(沈陽光電信息產(chǎn)業(yè)園)黨工委副書記、管委會常務(wù)副主任;
2012年3月至2012年9月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委副書記、管委會常務(wù)副主任;
2012年9月至2013年8月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委副書記、管委會主任;
2013年8月至2013年11月 任沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會副主任;
2013年11月至2015年1月 任沈陽市沈北新區(qū)政府副區(qū)長人選、副區(qū)長,沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會副主任;
2015年1月至2015年7月 任沈陽市沈北新區(qū)政府副區(qū)長,沈陽道義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委副書記、紀工委書記、管委會副主任;
2015年7月至2016年8月 任沈陽市沈北新區(qū)政府副區(qū)長,沈北旅游開發(fā)區(qū)黨工委副書記、黨工委書記、管委會主任;
2016年8月至2017年12月 任沈陽市沈北新區(qū)政府副區(qū)長,沈北旅游開發(fā)區(qū)黨工委書記、管委會主任,怪坡管委會主任(兼);
2017年12月至2019年6月 任沈陽市沈北新區(qū)政府副區(qū)長;
2019年6月至2020年5月 任沈陽市沈北新區(qū)委常委,副區(qū)長(負責區(qū)政府常務(wù)工作);
2020年5月至今 任沈陽輝山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(沈陽蒲河新城管委會)副主任(副廳長級)。
?。ㄉ蜿柺屑o委監(jiān)委)