中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國國家鐵路集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組、天津市監(jiān)察委員會消息:中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司原副總經(jīng)理王長釗涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國國家鐵路集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和天津市監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
王長釗簡歷
王長釗,男,漢族,1963年9月出生,河北海興人,1981年8月參加工作,1992年12月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)學(xué)歷,高級工程師。
1979.10-1981.08 北京鐵路電氣化學(xué)校鐵道供電專業(yè)學(xué)習(xí);
1981.08-1984.07 北京鐵路局天津分局天津水電段實(shí)習(xí)生、電力工、值班員、工長;
1984.07-1994.11 北京鐵路局天津分局機(jī)務(wù)科技術(shù)工作,基建工程發(fā)包公司技術(shù)工作、技術(shù)員、助理工程師(其間:1985.08-1988.06中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)在職學(xué)習(xí),取得中央黨校大專學(xué)歷);
1994.11-2000.06 北京鐵路局天津分局發(fā)包組協(xié)理、副經(jīng)理,建設(shè)項(xiàng)目部副主任(其間:1997.08-1999.12中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)在職學(xué)習(xí),取得中央黨校大學(xué)學(xué)歷);
2000.06-2004.05 北京鐵路局天津分局建設(shè)項(xiàng)目管理部主任(副處級);
2004.05-2005.01 北京鐵路局建設(shè)項(xiàng)目管理中心副主任;
(2002.09-2004.12西南交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院交通運(yùn)輸專業(yè)在職學(xué)習(xí),取得大學(xué)學(xué)歷)
2005.01-2005.09 北京鐵路局建設(shè)項(xiàng)目管理中心主任(正處級);
2005.09-2008.12 北京鐵路局建設(shè)項(xiàng)目管理處處長(其間:2006.03-2008.12兼北京南站建設(shè)總指揮部副總指揮,2007.08-2008.12兼天津西站至天津站地下直徑線工程建設(shè)指揮部指揮長,2007.09-2008.12兼局京滬高速鐵路天津西站工程建設(shè)指揮部指揮長);
2008.12-2009.05 北京鐵路局工程管理所主任兼局建設(shè)管理處常務(wù)副處長;
2009.05-2010.05 北京鐵路局建設(shè)管理處處長兼局工程管理所主任;
2010.05-2016.11 津?yàn)I城際鐵路有限責(zé)任公司董事長兼北京鐵路局建設(shè)管理處處長(2010.11副局級);
2016.11-2017.11 北京鐵路局黨委委員、副局長(2017.02增補(bǔ)為黨委委員);
2017.11-2020.03 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理;
2020.03-2020.04 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司專務(wù)(保留原職級,專司外部董事);
2020.04至今 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司專務(wù)(保留原職級,專司外部董事),中國鐵路哈爾濱、沈陽、呼和浩特局集團(tuán)有限公司外部董事。
(中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國國家鐵路集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察組、天津市監(jiān)察委員會)