中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)貴州省紀(jì)委監(jiān)委消息:貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司副總經(jīng)理蘇永泓涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受貴州省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
蘇永泓簡(jiǎn)歷
蘇永泓,男,漢族,1968年5月出生,四川南充人,中央黨校研究生學(xué)歷,1989年7月參加工作,1993年10月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1989年7月至1991年11月,任貴陽(yáng)市白云區(qū)監(jiān)察局科員
1991年11月至1992年5月,任貴陽(yáng)市白云區(qū)人事局科員
1992年5月至1998年11月,任貴陽(yáng)市白云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室科員
1998年11月至2001年5月,任貴陽(yáng)市白云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任
2001年5月至2003年5月,任貴陽(yáng)市白云區(qū)建設(shè)局黨組副書記、局長(zhǎng)、白云區(qū)區(qū)委常委、區(qū)委辦公室主任
2003年5月至2005年9月,任貴陽(yáng)市白云區(qū)區(qū)委常委、區(qū)委辦公室主任
2005年9月至2010年11月,任貴陽(yáng)市白云區(qū)區(qū)委常委、區(qū)人民政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)、區(qū)委辦公室主任
2010年11月至2012年2月,任貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司黨委副書記、總經(jīng)理
2012年2月至2013年2月,任貴陽(yáng)市水利交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)
2013年2月至2013年8月,任貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司董事長(zhǎng)助理、貴州貴安建設(shè)投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
2013年8月至2014年1月,任貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司董事長(zhǎng)助理、貴州貴安建設(shè)投資有限公司董事長(zhǎng)
2014年1月至2015年5月,任貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司副總經(jīng)理、貴州貴安建設(shè)投資有限公司董事長(zhǎng)
2015年5月至2016年1月,任貴安新區(qū)管委會(huì)黨組成員、貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司副總經(jīng)理
2016年1月至2018年9月,任貴安新區(qū)管委會(huì)黨組成員、貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理
2018年9月至今,任貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司副總經(jīng)理
(貴州省紀(jì)委監(jiān)委)