中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)貴州省紀委監(jiān)委消息:貴州省畢節(jié)市政協(xié)黨組成員、副主席蔣從躍涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受貴州省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
蔣從躍簡歷
蔣從躍,男,漢族,1964年9月出生,貴州金沙人,在職研究生學歷,1981年12月參加工作,1984年10月加入中國共產(chǎn)黨。
1981年12月至1983年01月,貴州省金沙縣委黨校農(nóng)干班學習
1983年01月至1985年03月,貴州省金沙縣環(huán)路鄉(xiāng)政府文書
1985年03月至1988年09月,貴州省金沙縣太平鄉(xiāng)政府文書(其間:1986.09--1988.07在貴州省畢節(jié)地委黨校黨政管理專業(yè)學習)
1988年09月至1991年09月,貴州省畢節(jié)地委組織部工作員、科員
1991年09月至1995年01月,貴州省畢節(jié)地委組織部組織科副科長、副科級組織員
1995年01月至1997年12月,貴州省畢節(jié)地委組織部組織科科長(1993.08--1995.12在中央黨校經(jīng)濟管理專業(yè)學習)
1997年12月至2001年12月,貴州省畢節(jié)市(縣級市)委常委、組織部長
2001年12月至2006年04月,貴州省畢節(jié)市(縣級市)委副書記(2001.09--2004.06在貴州省委黨校在職研究生班經(jīng)濟學專業(yè)學習)
2006年04月至2007年01月,貴州省黔西縣委副書記,副縣長、代理縣長
2007年01月至2011年04月,貴州省黔西縣委副書記、縣長
2011年04月至2013年04月,貴州省納雍縣委書記
2013年04月至2013年05月,貴州省畢節(jié)市人民政府黨組成員、副市長、納雍縣委書記
2013年05月至2019年01月,貴州省畢節(jié)市人民政府黨組成員、副市長
2019年01月至今,貴州省畢節(jié)市政協(xié)黨組成員、副主席
(貴州省紀委監(jiān)委)