中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息:西藏自治區(qū)林芝市委原常委、政法委書(shū)記、市公安局黨委書(shū)記朱江因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
朱江簡(jiǎn)歷
朱江,男,漢族,1965年5月生,湖北天門人,1987年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨,1987年7月參加工作,大學(xué)學(xué)歷。
1983年9月至1987年7月,華中師范大學(xué)物理系物理專業(yè)學(xué)習(xí);
1987年7月至1989年9月,西藏自治區(qū)日喀則地區(qū)師校教師;
1989年9月至1994年3月,西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣中學(xué)教師;
1994年3月至1997年3月,西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣中學(xué)副校長(zhǎng);
1997年3月至1997年9月,西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣委辦主任;
1997年9月至1999年10月,西藏自治區(qū)亞?wèn)|縣委常委、縣委辦主任;
1999年10月至2005年2月,西藏自治區(qū)日喀則地區(qū)行署副秘書(shū)長(zhǎng);
2005年2月至2010年9月,西藏自治區(qū)仲巴縣委書(shū)記;
2010年9月至2012年12月,西藏自治區(qū)謝通門縣委書(shū)記(2011.12副地級(jí));
2012年12月至2014年12月,西藏自治區(qū)日喀則地委委員、政法委常務(wù)副書(shū)記,地區(qū)公安處黨委書(shū)記;
2014年12月至2015年9月,西藏自治區(qū)日喀則市委常委、政法委常務(wù)副書(shū)記,市公安局黨委書(shū)記;
2015年9月至2018年6月,西藏自治區(qū)日喀則市委常委、政法委書(shū)記,市公安局黨委書(shū)記;
2018年6月至2019年9月,西藏自治區(qū)林芝市委常委、政法委書(shū)記,市公安局黨委書(shū)記;
2019年9月至2021年4月,西藏自治區(qū)林芝市委常委、政法委書(shū)記、市公安局黨委書(shū)記,2019年11月晉升一級(jí)巡視員;
2021年4月免職。
(西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)