中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息:西藏自治區(qū)黨委政法委員會(huì)原委員、西藏自治區(qū)司法廳黨委原書記、西藏自治區(qū)監(jiān)獄管理局原第一政委,西藏自治區(qū)昌都市委原書記阿布因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
阿布簡(jiǎn)歷
阿布,男,回族,1967年3月出生,西藏拉薩人,中央黨校研究生學(xué)歷,1992年4月加入中國(guó)共產(chǎn)黨,1989年7月參加工作。
1989年7月至1992年8月,任西藏自治區(qū)拉薩市農(nóng)牧局農(nóng)科所干部;
1992年8月至1994年7月,任西藏自治區(qū)拉薩市農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站副站長(zhǎng);
1994年7月至1997年2月,任西藏自治區(qū)拉薩市農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng);
1997年2月至1999年4月,任西藏自治區(qū)拉薩市農(nóng)牧局農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng);
1999年4月至2002年8月,任西藏自治區(qū)拉薩市墨竹工卡縣副縣長(zhǎng);
2002年8月至2002年10月,任西藏自治區(qū)拉薩市尼木縣委副書記;
2002年10月至2004年3月,任西藏自治區(qū)拉薩市尼木縣委副書記、縣長(zhǎng);
2004年3月至2004年6月,任西藏自治區(qū)拉薩市建設(shè)局黨組副書記;
2004年6月至2009年1月,任西藏自治區(qū)拉薩市建設(shè)局黨組副書記、局長(zhǎng);
2009年1月至2012年1月,任西藏自治區(qū)拉薩市副市長(zhǎng);
2012年1月至2013年6月,任西藏自治區(qū)昌都地委副書記、行署常務(wù)副專員;
2013年6月至2014年2月,任西藏自治區(qū)昌都地委常務(wù)副書記、行署常務(wù)副專員(正地級(jí));
2014年2月至2014年12月,任西藏自治區(qū)昌都地委副書記、行署專員;
2014年12月至2017年4月,任西藏自治區(qū)昌都市委副書記、市長(zhǎng);
2017年4月至2020年12月,任西藏自治區(qū)昌都市委書記;
2020年12月至2021年5月,任西藏自治區(qū)黨委政法委員會(huì)委員、西藏自治區(qū)司法廳黨委書記、西藏自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一政委。
2021年5月免職。
黨的十九大代表、自治區(qū)九屆黨委委員、自治區(qū)九次黨代會(huì)代表、自治區(qū)十一屆人大代表。
(西藏自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)