中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國務(wù)院國資委紀(jì)檢監(jiān)察組、福建省紀(jì)委監(jiān)委消息:日前,中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國務(wù)院國資委紀(jì)檢監(jiān)察組、福建省紀(jì)委監(jiān)委對原中國建筑科學(xué)研究院副院長黃強嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
經(jīng)查,黃強身為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)管理人員,對黨不忠誠不老實,提供虛假情況、與他人串供,掩蓋違紀(jì)違法事實,對抗組織審查;違反上級部門規(guī)定,由他人為其代持非上市公司股份;在企業(yè)重大投資決策過程中違反有關(guān)規(guī)定,對造成投資項目巨大損失負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益,非法收受他人財物。
黃強嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律,構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌受賄犯罪,數(shù)額特別巨大,應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國務(wù)院國資委紀(jì)檢監(jiān)察組研究,國務(wù)院國資委黨委決定給予黃強開除黨籍處分;按規(guī)定取消其享受的待遇;收繳其違紀(jì)違法所得。福建省監(jiān)委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)依法審查起訴,所涉財物依法處理。
黃強簡歷
黃強,男,漢族,1955年11月出生,福建福安人,1974年7月參加工作,1979年12月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)學(xué)歷。
1982年2月至1982年10月,任中國建筑一局二公司工長、助工;
1982年10月至1992年3月,任中國建筑科學(xué)研究院地基所室主任、工程師;
1992年3月至1995年5月,任中國建筑科學(xué)研究院地基所副所長;
1995年5月至1996年3月,任中國建筑科學(xué)研究院科技處副處長;
1996年3月至1998年12月,任中國建筑科學(xué)研究院科技處處長;
1998年12月至1999年4月,任中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師;
1999年4月至2001年7月,任中國建筑科學(xué)研究院院長助理兼中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、研究員;
2001年7月至2002年10月,任中國建筑科學(xué)研究院院長助理、博士生導(dǎo)師兼中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司法人代表、總經(jīng)理、研究員;
2002年10月至2016年3月,任中國建筑科學(xué)研究院副院長;
2016年3月退休。
?。ㄖ醒爰o(jì)委國家監(jiān)委駐國務(wù)院國資委紀(jì)檢監(jiān)察組 福建省紀(jì)委監(jiān)委)