中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省監(jiān)察委員會(huì)消息:中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司金融事業(yè)部黨委委員、副總裁,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理劉劍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省德州市監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
劉劍簡(jiǎn)歷
劉劍,男,漢族,1966年6月出生,湖南益陽(yáng)人,大學(xué)學(xué)歷。1988年8月參加工作,1987年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
2003年6月至2004年5月,任中國(guó)中化集團(tuán)保險(xiǎn)部副總經(jīng)理;
2004年5月至2007年12月,任中國(guó)中化集團(tuán)保險(xiǎn)部總經(jīng)理;
2007年12月至2008年6月,任中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理;
2008年6月至2016年12月,任中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理;
2016年12月至2017年1月,任中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理;
2017年1月至2019年10月,任中國(guó)中化集團(tuán)金融事業(yè)部黨委委員、副總裁,中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理;
2019年10月至2020年5月,任中國(guó)中化集團(tuán)金融事業(yè)部黨委委員、副總裁;
2020年5月至2020年11月,任中國(guó)中化集團(tuán)金融事業(yè)部黨委委員、副總裁,中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);
2020年11月,任中國(guó)中化集團(tuán)金融事業(yè)部黨委委員、副總裁,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理,中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
(中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組 山東省監(jiān)察委員會(huì))