據(jù)山西省紀委監(jiān)委消息:太原工業(yè)學院黨委副書記、院長楊述平涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受山西省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查?! ?/p>
楊述平簡歷
楊述平,男,漢族,1969年11月生,山東東營人,博士研究生學歷,1991年1月加入中國共產(chǎn)黨,1991年7月參加工作。
1991年7月至1992年7月,任華北工學院測試技術(shù)系分團委書記;
1992年7月至1993年7月,任華北工學院九二年級部六分部主任;
1993年7月至1997年3月,任華北工學院電子工程系分團委書記;
1997年3月至2000年1月,任華北工學院電子工程系黨總支副書記、副主任;
2000年1月至2001年5月,任華北工學院學生工作部(處)副部(處)長;
2001年5月至2001年11月,任華北工學院黨辦副主任(主持工作);
2001年11月至2002年2月,任中北大學黨辦、校辦主任;
2002年2月至2003年3月,任中北大學黨辦、校辦、外事辦主任;
2003年3月至2006年7月,任中北大學校長助理,黨辦、校辦、外事辦主任;
2006年7月至2008年11月,任中北大學黨委組織部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長、黨校常務(wù)副校長;
2008年11月至2011年1月,任中北大學副校長;
2011年1月至2016年7月,任呂梁學院黨委副書記、院長;
2016年7月至2018年1月,任原平市委書記(保留正廳級);
2018年1月至2018年10月,任原平市委書記(保留正廳級),原平經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨工委書記、管委會主任(兼);
2018年10月至今,任太原工業(yè)學院黨委副書記、院長。
?。ㄉ轿魇〖o委監(jiān)委)