據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息:呼和浩特市人民政府原黨組副書記、副市長康存耀涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
康存耀簡歷
康存耀,男,蒙古族,1960年1月出生,內(nèi)蒙古土默特左旗人,研究生學(xué)歷,1981年2月加入中國共產(chǎn)黨,1976年12月參加工作。
1976年12月至1983年8月,呼和浩特市公安局工作;
1983年8月至1985年8月,呼和浩特市職工大學(xué)學(xué)習(xí);
1985年8月至1987年7月,呼和浩特市委組織部科員;
1987年7月至1992年12月,內(nèi)蒙古自治區(qū)顧問委員會秘書;
1992年12月至1996年1月,呼和浩特市供銷社黨委委員、副主任;
1996年1月至1999年4月,呼和浩特市供銷社黨委書記、副主任;
1999年4月至2001年9月,呼和浩特市政府副秘書長、市城管辦黨組書記、主任;
2001年9月至2004年6月,呼和浩特市市容管理局黨委書記、局長;
2004年6月至2007年3月,呼和浩特市賽罕區(qū)委副書記、區(qū)長;
2007年3月至2007年11月,呼和浩特市賽罕區(qū)委副書記、區(qū)長兼金橋開發(fā)區(qū)管委會主任;
2007年11月至2008年1月,呼和浩特市賽罕區(qū)委副書記、區(qū)長兼金橋開發(fā)區(qū)黨工委書記;
2008年1月至2011年8月,呼和浩特市賽罕區(qū)委書記兼金橋開發(fā)區(qū)黨工委書記;
2011年8月至2011年9月,呼和浩特市土默特左旗旗委書記;
2011年9月至2014年12月,呼和浩特市委常委、土默特左旗旗委書記;
2014年12月至2018年1月,呼和浩特市人民政府黨組副書記、副市長;
2018年1月至2018年9月,呼和浩特市人民政府黨組副書記;
2018年9月至2019年12月,呼和浩特市人民政府副廳級干部。
2019年12月,退休。
(內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)