據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組、呼和浩特市紀(jì)委監(jiān)委消息:光大銀行南寧分行黨委書記、行長周江濤涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查;經(jīng)國家監(jiān)委、內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委指定管轄,呼和浩特市監(jiān)委對(duì)其監(jiān)察調(diào)查。
周江濤簡歷
周江濤,男,漢族,1977年5月出生,河南靈寶人,2002年9月加入中國共產(chǎn)黨,2004年2月參加工作。
2004年2月至2006年11月,任中國光大銀行西安分行公司業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理、市場分析崗職員;
2006年11月至2008年3月,任中國光大銀行西安分行公司業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理助理;
2008年3月至2009年4月,任中國光大銀行西安分行公司業(yè)務(wù)管理部副總經(jīng)理;
2009年4月至2009年9月,任中國光大銀行西安分行辦公室副總經(jīng)理;
2009年9月至2010年9月,任中國光大銀行西安分行人力資源部副總經(jīng)理(主持工作);
2010年9月至2011年4月,任中國光大銀行西安分行人力資源部總經(jīng)理;
2011年4月至2012年10月,任中國光大銀行西安分行公司業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理;
2012年10月至2013年1月,在中國光大銀行西安分行友誼路支行工作(主持工作);
2013年1月至2014年1月,任中國光大銀行西安分行友誼路支行行長;
2014年1月至2014年7月,任中國光大銀行西安分行黨委委員;
2014年7月至2015年7月,任中國光大銀行西安分行黨委委員、行長助理;
2015年7月至2018年8月,任中國光大銀行西安分行黨委委員、副行長;
2018年8月至2018年12月,任中國光大銀行拉薩分行黨委書記;
2018年12月至2020年7月,任中國光大銀行拉薩分行黨委書記、行長;
2020年7月至今,任中國光大銀行南寧分行黨委書記、行長。
(中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐光大集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組、呼和浩特市紀(jì)委監(jiān)委)