據(jù)云南省紀(jì)委監(jiān)委消息:云南省供銷合作社聯(lián)合社黨組成員、副主任方雄涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
方雄簡(jiǎn)歷
方雄,男,漢族,1964年4月出生,云南昆明人,大學(xué)學(xué)歷,1984年7月參加工作,1995年5月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1984年7月至1987年10月,任中國(guó)軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院毒物、藥物研究所實(shí)習(xí)研究員;
1987年10月至1991年7月,任云南省城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)自然保護(hù)處科員;
1991年7月至1995年9月,歷任云南省環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室副主任科員、主任科員;
1995年9月至2000年9月,歷任云南省環(huán)境保護(hù)局辦公室主任科員、辦公室副主任;
2000年9月至2006年3月,任云南省環(huán)境監(jiān)理所所長(zhǎng);
2006年3月至2010年2月,任云南省環(huán)境保護(hù)局污染控制處處長(zhǎng);
2010年2月至2015年4月,任云南省環(huán)境保護(hù)廳環(huán)境影響評(píng)價(jià)處處長(zhǎng);
2015年4月至2016年10月,任云南省環(huán)境保護(hù)廳人事處處長(zhǎng);
2016年10月至2018年10月,任云南省環(huán)境保護(hù)廳副巡視員、人事處處長(zhǎng);
2018年10月至2019年4月,任云南省生態(tài)環(huán)境廳副巡視員、人事處處長(zhǎng);
2019年4月至2019年6月,任云南省生態(tài)環(huán)境廳副巡視員、機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記、行政體制與人事處處長(zhǎng);
2019年6月至2019年11月,任云南省生態(tài)環(huán)境廳二級(jí)巡視員;
2019年11月至2021年3月,任云南省生態(tài)環(huán)境廳黨組成員、副廳長(zhǎng);
2021年3月至今,任云南省供銷合作社聯(lián)合社黨組成員、副主任。(云南省紀(jì)委監(jiān)委)