據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息:內(nèi)蒙古自治區(qū)信訪局二級(jí)巡視員于海涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
于海簡歷
于海,男,漢族,1963年3月出生,山東榮成人,大學(xué)學(xué)歷,1991年5月加入中國共產(chǎn)黨,1983年8月參加工作。
1983年8月至1988年10月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局刑警大隊(duì)民警;
1988年10月至1992年3月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局刑警大隊(duì)分隊(duì)長;
1992年3月至1992年8月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長;
1992年8月至1994年10月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長;
1994年10月至1997年3月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局副局長;
1997年3月至1999年6月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局局長(正科級(jí));
1999年6月至2001年8月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局海勃灣分局局長(副處級(jí));
2001年8月至2002年12月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局副局長、海勃灣分局局長;
2002年12月至2007年4月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局副局長;
2007年4月至2009年2月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局正處級(jí)偵查員;
2009年2月至2013年5月,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市公安局副局長;
2013年5月至2015年11月,內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳禁毒總隊(duì)總隊(duì)長;
2015年11月至2019年12月,內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市副市長、公安局局長;
2019年12月至2020年6月,內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局黨委副書記、政委;
2020年6月至2021年2月,內(nèi)蒙古自治區(qū)信訪局黨組成員、副局長;
2021年2月至今,內(nèi)蒙古自治區(qū)信訪局二級(jí)巡視員。
(內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)